Landrat |
Schul- und Kulturausschuss | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Kreistag | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Mitglieder des Kreistages |
Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 |
Landrat |
Kreisausschuss | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | | | |
Ausschussmitglieder |
Kreisausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | 30.11.2023 | von 05.05.2020 bis 30.11.2023 |
Vorsitzender |
Kommunaler Nationalparkausschuss | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | | | |
Landrat |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Fraktionsführerbesprechung | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Mitglieder |
Fraktionsführerbesprechung | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | 30.11.2023 | von 05.05.2020 bis 30.11.2023 |
Landrat |
Ferienausschuss | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2021 | 30.11.2023 | von 01.05.2021 bis 30.11.2023 |
Mitglieder |
CSU-Fraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 |
Landrat |
Bürgermeisterdienstversammlung | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | | | |
Ausschuss für Wirtschafts-, Umwelt- und Tourismusfragen | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 |
Stellvertreter |
Arbeitskreis zur Energiewende | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2022 | 30.11.2023 | von 01.08.2022 bis 30.11.2023 |