Vorsitzender |
Eberhard Kreuzer | Gemeinschaft Freie Wähler | Gemeinschaft Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Werner Blüml | Unabhängige und Freie Wähler | Unabhängige und Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Joachim Haller | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Hermann Pledl | ÖDP | ÖDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Egon Probst | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Dr. Ronny Raith | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Fritz Schreder | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Stellvertreter |
Anton Alt | Unabhängige und Freie Wähler | Unabhängige und Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Hans Hutter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Günter Iglhaut | ÖDP | ÖDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Walter Nirschl | Gemeinschaft Freie Wähler | Gemeinschaft Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Elisabeth Pfeffer | Interessensgem. Frauen - Regen | Interessensgem. Frauen - Regen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Otto Probst | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Christine Vornehm | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.05.2020 | 17.12.2020 | von 05.05.2020 bis 17.12.2020 |
Robert Zettner | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |