Landrat |
Michael Adam | SPD | SPD Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.05.2014 | 30.11.2017 | von 01.05.2014 bis 30.11.2017 | | |
Dr. Ronny Raith | CSU | CSU Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | | |
Landrätin |
Rita Röhrl | SPD | SPD Landrat/Landrätin | Landrat/Landrätin | 01.12.2017 | 30.11.2023 | von 01.12.2017 bis 30.11.2023 | | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Günther Arend | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 18.07.2022 | von 01.05.2014 bis 18.07.2022 | | |
Georg Bruckner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Markus Kurz | SPD | Markus Kurz SPD |
Michael Dachs | Gemeinschaft Freie Wähler | Gemeinschaft Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Ilse Oswald | Gemeinschaft Freie Wähler | Ilse Oswald Gemeinschaft Freie Wähler |
Markus Dahlke | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.07.2022 | | von 19.07.2022 | Maximilian Bäumler | | Maximilian Bäumler |
Michael Englram | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.04.2022 | | von 27.04.2022 | Birgit Nistler | CSU | Birgit Nistler CSU |
Jochen Fischer | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Tina Sixt | | Tina Sixt |
Florian Graf | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Willi Dietl | CSU | Willi Dietl CSU |
Christine Haas | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | 27.04.2022 | von 05.05.2020 bis 27.04.2022 | Birgit Nistler | CSU | Birgit Nistler CSU |
Harald Haase | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Katharina Zellner | CSU | Katharina Zellner CSU |
Alexander Hannes | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Wolfgang Stoiber | CSU | Wolfgang Stoiber CSU |
Nicole Herzog | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | 13.12.2021 | von 05.05.2020 bis 13.12.2021 | Eva Bauernfeind | Bündnis 90/Die Grünen | Eva Bauernfeind Bündnis 90/Die Grünen |
Monika Hutterer | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Kathrin Schreiner | | Kathrin Schreiner |
Franz Köppl | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 17.12.2019 | von 01.05.2014 bis 17.12.2019 | | |
Markus Kurz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Andreas Kroner | SPD | Andreas Kroner SPD |
Sabrina Laschinger | Gemeinschaft Freie Wähler | Gemeinschaft Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Christine Kreuzer | Gemeinschaft Freie Wähler | Christine Kreuzer Gemeinschaft Freie Wähler |
Andreas Lettenmaier | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.12.2019 | | von 18.12.2019 | Martina König | | Martina König |
Martin Lippl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 | Eva Bauernfeind | Bündnis 90/Die Grünen | Eva Bauernfeind Bündnis 90/Die Grünen |
Thomas Löffler | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.04.2018 | 17.07.2024 | von 26.04.2018 bis 17.07.2024 | | |
Thomas Pfeffer | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 25.04.2018 | von 01.05.2014 bis 25.04.2018 | Ludwig Stecher | | Ludwig Stecher |
Helmut Plenk | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Joachim Haller | CSU | Joachim Haller CSU |
Thomas Schmidberger | Unabhängige und Freie Wähler | Unabhängige und Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Johann Greil | Unabhängige und Freie Wähler | Johann Greil Unabhängige und Freie Wähler |
Fritz Schreder | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Hans Hutter | SPD | Hans Hutter SPD |
Dagmar Spiewok | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 18.12.2017 | von 01.05.2014 bis 18.12.2017 | Brigitte Baueregger | ÖDP | Brigitte Baueregger ÖDP |
Monika Wastl | | | | 17.07.2024 | | von 17.07.2024 | | |
Michael Weiderer | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Markus Brunner | | Markus Brunner |
Dr. Egid Werner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.12.2017 | 30.04.2020 | von 18.12.2017 bis 30.04.2020 | Brigitte Baueregger | ÖDP | Brigitte Baueregger ÖDP |
Gaby Wittenzellner | Unabhängige und Freie Wähler | Unabhängige und Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Anton Alt | Unabhängige und Freie Wähler | Anton Alt Unabhängige und Freie Wähler |
Patrick Zens | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Joachim Haller | CSU | Joachim Haller CSU |
Markus Zitzelsberger | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Martin Lippl | AfD | Martin Lippl AfD |
Beratende Mitglieder |
Andreas Artinger | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 05.05.2020 | 17.12.2020 | von 05.05.2020 bis 17.12.2020 | | |
Mark Bauer-Oprée | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | 20.10.2019 | von 01.05.2014 bis 20.10.2019 | | |
Maximilian Bäumler | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 16.12.2015 | 14.11.2017 | von 16.12.2015 bis 14.11.2017 | | |
Manfred Buchinger | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | 11.11.2018 | von 01.05.2014 bis 11.11.2018 | | |
Franz Erlacher | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | 15.01.2018 | von 01.05.2014 bis 15.01.2018 | Johannes Ebner | | Johannes Ebner |
Anna-Katharina Gradl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 15.11.2017 | 30.04.2020 | von 15.11.2017 bis 30.04.2020 | | |
Martin Hackl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Florian Liebl | | Florian Liebl |
Heiko Hermann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Susanne Keilhauer | | Susanne Keilhauer |
Johannes Hof | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 13.12.2022 | | von 13.12.2022 | Mona Bender | | Mona Bender |
Florian Kandler | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | 16.12.2015 | von 01.05.2014 bis 16.12.2015 | | |
Andrea Keilhofer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Anita Welter | | Anita Welter |
Stefan Potrykus | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2018 | 19.01.2022 | von 12.11.2018 bis 19.01.2022 | | |
Bettina Pritzl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | 01.01.2019 | von 01.05.2014 bis 01.01.2019 | | |
Sabine Riedl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.09.2020 | 26.06.2024 | von 01.09.2020 bis 26.06.2024 | | |
Doris Schmid | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 20.01.2022 | | von 20.01.2022 | Andreas Ertl | | Andreas Ertl |
Sonja Sterl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Alexandra Bauer | | Alexandra Bauer |
Tina Sträußl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2020 | 12.12.2022 | von 17.12.2020 bis 12.12.2022 | | |
Sandra Ulrich | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 15.01.2018 | 30.04.2020 | von 15.01.2018 bis 30.04.2020 | Johannes Ebner | | Johannes Ebner |
Herbert Weinberger | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | Johannes Ebner | | Johannes Ebner |
Stefan Wolf | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.10.2019 | | von 21.10.2019 | Ulrike Ebner | | Ulrike Ebner |